Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
50 Años de Violencia y Resistencia en la UdeA
Archivo del Paro 28A
Archivo Vivo- Facultad de Comunicaciones y Filología
Atlas Histórico de la Ciencia Colombiana
Incidencia en Políticas Públicas
Leo
Normatividad en Discapacidad
Patrimonio
Radiología
Repositorio Bullerengue de Urabá
Sentencia T-622 "Río Atrato como Sujeto de Derecho"
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 1-10 de 11.
Anterior
1
2
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
1878
Informe de 10 de Enero de 1878 de la dilijencia del examen verificado al señor Leonidas Ospina como institutor
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Informe no. 9 de 13 de Noviembre de 1877 del Inspector de la Enseñanza del Departamento del Norte [sobre exámenes]
Gutiérrez, Belisario, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento del Norte
1878
Informe no. 76 de 15 de Enero de 1878 del Inspector de la Enseñanza del Departamento del Centro, [sobre exámenes]
Palacio, Benjamín, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento del Centro
1878
Informe de 9 de Marzo de 1878 de la dilijencia del examen verificado al señor Jesús María Zapata como institutor
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Piñeros, Marco A., Visitador de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Informe de 14 de Marzo de 1878 de la dilijencia del examen verificado al señor José Jesús Osorno como institutor
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Piñeros, Marco A., Visitador de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Resolución de 22 de Junio de 1878 sobre destitución de un diretor de escuela de niños
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Rengifo, Tomás, Director General de Instrucción Pública
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
1878
Informe de 13 de Agosto de 1878 del Inspector de la enseñanza del Departamento del Nordeste [sobre exámenes]
Mejía C., Rodolfo, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento del Nordeste
1879
Informe de 21 de Enero de 1879 del Prefecto del Departamento de Sud-Oeste sobre los exámenes del último período escolar de 1878 al señor Inspector Jeneral de Instrucción Pública del Estado
Anónimo
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento de Sud-Oeste
1880
Actas de Noviembre de 1879 sobre los exámenes i certámenes que tuvieron lugar en las Escuelas Normal Nacional de los Institutores de Rionegro i Anexa, en los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Noviembre de 1879
Fernández, Adolfo, Director de la Escuela Normal Nacional de Institutores
;
Escuela Normal Nacional de Institutores. Escuela Anexa de Rionegro. Dirección
1880
Informe no. 72 de 18 de Diciembre de 1879 sobre examenes al Señor Inspector Jeneral de Instrucción Pública del Estado
Uribe, Gorgonio, Inspector de la Enseñanza
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección de la Enseñanza del Departamento del Sudoeste
Otras opciones relacionadas
Autor
3
Lleras, Martín, Inspector General...
2
Anónimo
2
Piñeros, Marco A., Visitador de I...
1
Fernández, Adolfo, Director de la...
1
Gutiérrez, Belisario, Prefecto
1
Mejía C., Rodolfo, Prefecto
1
Palacio, Benjamín, Prefecto
1
Rengifo, Tomás, Director General ...
1
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-...
1
Uribe, Gorgonio, Inspector de la ...
.
next >
Título
8
Inspectores
8
Materias de Enseñanza
7
Directores de Escuela
5
Escuelas Públicas
4
Corporaciones Municipales
4
Escuelas Normales
4
Exámenes a Maestros
3
Calificaciones
3
Educación Pública
3
Escuelas Primarias Elementales
.
next >
Fecha de lanzamiento
7
1878
3
1880
1
1879
Has File(s)
11
true