Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
50 Años de Violencia y Resistencia en la UdeA
Archivo del Paro 28A
Archivo Vivo- Facultad de Comunicaciones y Filología
Atlas Histórico de la Ciencia Colombiana
Incidencia en Políticas Públicas
Leo
Normatividad en Discapacidad
Patrimonio
Radiología
Repositorio Bullerengue de Urabá
Sentencia T-622 "Río Atrato como Sujeto de Derecho"
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 11-20 de 36.
Anterior
1
2
3
4
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
1878
Resolución de 22 de Junio de 1878 sobre destitución de un diretor de escuela de niños
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Rengifo, Tomás, Director General de Instrucción Pública
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
1872
Informe no. 6 de 1 de Octubre de 1872 del Director de la Escuela Modelo sobre la marcha de dicho establecimiento en Setiembre último
Siegert, Christian, Director de la Escuela Modelo
;
Escuela Modelo de Antioquia. Dirección
1872
Acta de 20 de Septiembre de 1872 [de la reunión convocada por el Director de la Escuela Modelo del Estado, con el fin de dar organización a una sociedad que fomente la instrucción pública en Antioquia]
Ospina Rodríguez, Mariano, Presidente de la Junta de la Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública
;
García, Abraham, Secretario de la Junta de la Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública
;
Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública de Medellín. Junta
1878
Decreto no. 127 de 2 de Agosto de 1878 por el cual se establece dos escuelas rurales
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Uribe, José M., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Presidencia
1878
Informe no. 1023 de 12 de Agosto de 1878 del Inspector de la Enseñanza del Departamento del Centro [sobre escuelas]
Palacio, Benjamín, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento del Centro
1878
Relación de 12 de Agosto de 1878 de los nombramientos hechos del 30 de Julio al 12 de Agosto por el ciudadano Presidente del Estado, en su calidad de Director Jeneral de Instrucción Pública
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1872
Nota de 3 de Octubre de 1872 [aprobando un acuerdo]
García, Abraham, Secretario de Gobierno
;
Antioquia. Despacho de Gobierno. (Estado Soberano, 1863-1886).
1872
Nota de 16 de Enero de 1872 de la Señora María Josefa Uribe de Restrepo al Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, dando cuenta de haber tomado posesión de la Escuela Superior de Titiribí
Uribe de Restrepo, María Josefa, Directora de la Escuela de Titiribí
;
Escuela de Titiribí. Dirección
1872
Nota de 15 de Octubre de 1872 al Presidente del Estado, remisoria de un programa sobre el desarrollo de la Escuela Modelo Elemental y de la Anexa Superior del Estado Soberano de Antioquia en Medellín
Siegert, Christian
1878
Nota no. 64 de 9 de Octubre de 1878 al señor Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, remisoria de seis cuadros que son el informe mensual de la marcha de la enseñanza
Toro, Ramón A., Inspector de la Enseñanza
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento del Cauca
Otras opciones relacionadas
Autor
5
Anónimo
3
Lleras, Martín, Inspector General...
2
Palacio, Benjamín, Prefecto
2
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-...
2
Siegert, Christian, Director de l...
2
Soto, Juan C., Secretario de Gobi...
1
Berrío, Pedro J., Presidente, 186...
1
Botero, Eustaquio, Presidente de ...
1
Castrillón, Ramón A., Inspector d...
1
Castro L., Ricardo, Prefecto e In...
.
next >
Título
22
Instrucción Pública
14
Directores de Escuela
9
Escuelas Públicas
8
Inspectores
7
Educación Primaria
7
Materias de Enseñanza
6
Corporaciones Municipales
6
Educación de la Juventud
4
Educación Popular
4
Educación Religiosa
.
next >
Fecha de lanzamiento
10
1878
8
1872
6
1873
5
1871
3
1877
3
1879
1
1880
Has File(s)
36
true