Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
50 Años de Violencia y Resistencia en la UdeA
Archivo del Paro 28A
Archivo Vivo- Facultad de Comunicaciones y Filología
Atlas Histórico de la Ciencia Colombiana
Incidencia en Políticas Públicas
Leo
Normatividad en Discapacidad
Patrimonio
Radiología
Repositorio Bullerengue de Urabá
Sentencia T-622 "Río Atrato como Sujeto de Derecho"
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 21-30 de 45.
Anterior
1
2
3
4
5
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
1878
Informe no. 82 de 19 de Abril de 1878 del Visitador de Instrucción Pública de los Departamentos del Norte i Nordeste, [sobre la marcha de las escuelas]correspondiente al mes de marzo último
Villegas R., Juan B., Visitador de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Visitaduría de Instrucción Pública de los Departamentos del Norte y Nordeste
1878
Decreto no. 102 de 14 de Junio de 1878, que crea algunas escuelas
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Presidencia
1878
Contestación no. 133 de 23 de Mayo de 1878 al señor Director Jeneral de Instrucción Pública del Estado, reclamo del Jefe Municipal de Jirardota contra un dato errado del informe del visitador del Departamento publicado en el no. 21 de este periódico
Soto, Juan C., Jefe Municipal
;
Girardota (Distrito). Corporación Municipal
1878
Informe no. 53 de 10 de Junio de 1878 del Director de la Escuela Normal de Institutores de Rio-Negro, correspondiente al mes de Mayo último
Fernández, Adolfo, Director de la Escuela Normal Nacional de Institutores
;
Escuela Normal Nacional de Institutores. Dirección
1878
Resolución de 22 de Junio de 1878 sobre destitución de un diretor de escuela de niños
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Rengifo, Tomás, Director General de Instrucción Pública
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
1878
Relación de 27 de Junio de 1878 de los nombramientos hechos del 21 al 27 de los corrientes por el ciudadano Presidente del Estado, en su calidad de Director Jeneral de Instrucción Pública
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Relación de 29 de Julio de 1878 de los nombramientos hechos del 9 al 29 de los corrientes por el ciudadano Presidente del Estado, en su calidad de Director Jeneral de Instrucción Pública
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Decreto no. 127 de 2 de Agosto de 1878 por el cual se establece dos escuelas rurales
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Uribe, José M., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Presidencia
1878
Informe no. 22 de 1 de Agosto de 1878 de la Directora de la Escuela Normal Nacional de Institutoras del Estado, correspondiente al mes de Julio de 1878
Bravo, Mercedes, Directora de la Escuela Normal Nacional de Institutoras
;
Escuela Normal Nacional de Institutores. Dirección
1878
Informe de 1 de Agosto de 1878 del Director de la Escuela Normal de Institutores del Estado, correspondiente al mes de Julio último
Márquez, Joaquín, Director de la Escuela Normal de Institutores
;
Escuela Normal de Institutores. Dirección
Otras opciones relacionadas
Autor
13
Lleras, Martín, Inspector General...
6
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-...
4
Bravo, Mercedes, Directora de la ...
4
Uribe, Juan M., Secretario de Gob...
3
Fernández, Adolfo, Director de la...
3
Márquez, Joaquín, Director de la ...
2
Palacio, Benjamín, Inspector de l...
2
Palacio, Benjamín, Prefecto
2
Piñeros, Marco A., Visitador de I...
2
Toro, Ramón A., Inspector de la E...
.
next >
Título
19
Directores de Escuela
16
Materias de Enseñanza
13
Escuelas Públicas
12
Exámenes
11
Directores de Escuela Normal
11
Escuelas Normales
10
Educación Pública
10
Escuelas Primarias Anexas
10
Inspectores
9
Nombramientos
.
next >
Has File(s)
45
true