Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
50 Años de Violencia y Resistencia en la UdeA
Archivo del Paro 28A
Archivo Vivo- Facultad de Comunicaciones y Filología
Atlas Histórico de la Ciencia Colombiana
Incidencia en Políticas Públicas
Leo
Normatividad en Discapacidad
Patrimonio
Radiología
Repositorio Bullerengue de Urabá
Sentencia T-622 "Río Atrato como Sujeto de Derecho"
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 1-10 de 22.
Anterior
1
2
3
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
1877
Informe no. 4 de 3 de Octubre de 1877 del Inspector de la Instrucción Publica del Departamento del Nordeste [sobre la marcha de la Instrucción Pública]
Castrillón, Ramón A., Inspector de la Enseñanza
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección de la Enseñanza del Departamento del Nordeste
1873
Acuerdo no. 10 de 14 de Mayo de 1873 creando una escuela de adultos
Botero, Eustaquio, Presidente de la Corporación Municipal
;
Correa G., Jesús, Secretario de la Corporación Municipal
;
Retiro. Corporación Municipal. (Distrito).
1878
Informe no. 439 de 16 de Noviembre de 1877 al Señor Secretario de lo Interior i Relaciones Exteriores [sobre la marcha de la Instrucción Primaria en este Estado](continuación)
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Informe no. 439 de 16 de Noviembre de 1877 al Señor Secretario de lo Interior i Relaciones Exteriores [sobre la marcha de la Instrucción Primaria en este Estado](conclusión)
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Resolución de 22 de Junio de 1878 sobre destitución de un diretor de escuela de niños
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Rengifo, Tomás, Director General de Instrucción Pública
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
1872
Acta de 20 de Septiembre de 1872 [de la reunión convocada por el Director de la Escuela Modelo del Estado, con el fin de dar organización a una sociedad que fomente la instrucción pública en Antioquia]
Ospina Rodríguez, Mariano, Presidente de la Junta de la Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública
;
García, Abraham, Secretario de la Junta de la Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública
;
Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública de Medellín. Junta
1872
Nota de 3 de Octubre de 1872 [aprobando un acuerdo]
García, Abraham, Secretario de Gobierno
;
Antioquia. Despacho de Gobierno. (Estado Soberano, 1863-1886).
1872
Nota de 15 de Octubre de 1872 al Presidente del Estado, remisoria de un programa sobre el desarrollo de la Escuela Modelo Elemental y de la Anexa Superior del Estado Soberano de Antioquia en Medellín
Siegert, Christian
1872
Oficio no. 10 de 14 de Octubre de 1872 [con el]programa sobre el desarrollo de la Escuela Modelo Elemental y de la Anexa Superior del Estado Soberano de Antioquia en Medellín
Siegert, Christian, Director de la Escuela Modelo
;
Escuela Modelo de Antioquia. Dirección
1879
Informe de 21 de Enero de 1879 del Prefecto del Departamento de Sud-Oeste sobre los exámenes del último período escolar de 1878 al señor Inspector Jeneral de Instrucción Pública del Estado
Anónimo
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento de Sud-Oeste
Otras opciones relacionadas
Autor
6
Anónimo
2
Lleras, Martín, Inspector General...
1
Botero, Eustaquio, Presidente de ...
1
Castrillón, Ramón A., Inspector d...
1
Castro, Ricardo L., Prefecto Civi...
1
Colunje, Gil, Director General de...
1
Correa G., Jesús, Secretario de l...
1
García, Abraham
1
García, Abraham, Secretario de Go...
1
García, Abraham, Secretario de la...
.
next >
Título
3
Educación Religiosa
3
Escuelas Modelo
3
Escuelas Normales
3
Escuelas Normales Nacionales
3
Escuelas Primarias Anexas
3
Escuelas Primarias Elementales
3
Escuelas Públicas
3
Establecimiento
3
Estado y Educación
3
Maestros Alemanes
.
< previous
next >
Fecha de lanzamiento
6
1872
5
1871
5
1873
3
1878
2
1879
1
1877
Has File(s)
22
true