Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
50 Años de Violencia y Resistencia en la UdeA
Archivo del Paro 28A
Archivo Vivo- Facultad de Comunicaciones y Filología
Atlas Histórico de la Ciencia Colombiana
Incidencia en Políticas Públicas
Leo
Normatividad en Discapacidad
Patrimonio
Radiología
Repositorio Bullerengue de Urabá
Sentencia T-622 "Río Atrato como Sujeto de Derecho"
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 11-15 de 15.
Anterior
1
2
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
1878
Resolución de 12 de Junio de 1878 [sobre la renuncia de Federico Escobar director interino de la Escuela elemental de niños de Jirardota]
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Dirección General de Instrucción Pública
1878
Resolución de 22 de Junio de 1878 sobre destitución de un diretor de escuela de niños
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Rengifo, Tomás, Director General de Instrucción Pública
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
1878
Decreto no. 127 de 2 de Agosto de 1878 por el cual se establece dos escuelas rurales
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Uribe, José M., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Presidencia
1878
Relación de 12 de Agosto de 1878 de los nombramientos hechos del 30 de Julio al 12 de Agosto por el ciudadano Presidente del Estado, en su calidad de Director Jeneral de Instrucción Pública
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Decreto no. 156 de 7 de Diciembre de 1878 por el cual se eleva a la categoría de elementales las escuelas de niños i niñas del distrito de Támesis
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Castrillón, Ramón A., Jefe de la Sección 1a. Encargado del Despacho de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Presidencia
Otras opciones relacionadas
Autor
5
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-...
3
Uribe, Juan M., Secretario de Gob...
2
Rengifo, Tomás, Director General ...
1
Aldana, Daniel, Presidente, 1877-...
1
Baraya, José M., Secretario de Go...
1
Castrillón, Ramón A., Inspector d...
1
Castrillón, Ramón A., Jefe de la ...
1
Castrillón, Ramón A., Prefecto
1
Gutiérrez, Belisario, Inspector d...
1
Gómez M., Lucio, Prefecto
.
next >
Título
9
Escuelas Públicas
6
Antioquia (Estado Soberano, 1863-...
6
Corporaciones Municipales
5
Exámenes
5
Instrucción Pública
4
Educación Primaria
4
Examinadores
4
Inspectores
4
Visitas Escolares
3
Decretos sobre Instrucción
.
next >
Has File(s)
15
true