Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
50 Años de Violencia y Resistencia en la UdeA
Archivo del Paro 28A
Archivo Vivo- Facultad de Comunicaciones y Filología
Atlas Histórico de la Ciencia Colombiana
Incidencia en Políticas Públicas
Leo
Normatividad en Discapacidad
Patrimonio
Radiología
Repositorio Bullerengue de Urabá
Sentencia T-622 "Río Atrato como Sujeto de Derecho"
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 11-20 de 44.
Anterior
1
2
3
4
5
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
1878
Informe no. 7 de 15 de Febrero de 1878 del Inspector de la Enseñanza del Departamento de Occidente [sobre escuelas]
Ruíz, Sixto, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento de Occidente
1878
Informe no. 3 de 10 de Febrero de 1878 sobre la marcha de las escuelas del Departamento del Norte en el mes de Enero de 1878, presentado al señor Inspector Jeneral de Instrucción Publica del Estado por el Inspector del Departamento
Gómez M., Lucio, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento del Norte
1878
Decreto no. 79 de 15 de Abril de 1878 que establece una escuela rural en la fracción de Abriaquí
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Presidencia
1878
Relación de 6 de Marzo de 1878 de los nombramientos hechos desde el 21 de Febrero último al 6 de Marzo en curso, por el ciudadano Presidente del Estado
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Relación de 3 de Abril de 1878 de los nombramientos hechos por el ciudadano Presidente del Estado, en su calidad de Director Jeneral de Instrucción Pública
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Resolución de 22 de Junio de 1878 sobre destitución de un diretor de escuela de niños
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Rengifo, Tomás, Director General de Instrucción Pública
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
1872
Informe no. 6 de 1 de Octubre de 1872 del Director de la Escuela Modelo sobre la marcha de dicho establecimiento en Setiembre último
Siegert, Christian, Director de la Escuela Modelo
;
Escuela Modelo de Antioquia. Dirección
1872
Acta de 20 de Septiembre de 1872 [de la reunión convocada por el Director de la Escuela Modelo del Estado, con el fin de dar organización a una sociedad que fomente la instrucción pública en Antioquia]
Ospina Rodríguez, Mariano, Presidente de la Junta de la Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública
;
García, Abraham, Secretario de la Junta de la Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública
;
Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública de Medellín. Junta
1878
Relación de 27 de Junio de 1878 de los nombramientos hechos del 21 al 27 de los corrientes por el ciudadano Presidente del Estado, en su calidad de Director Jeneral de Instrucción Pública
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Relación de 29 de Julio de 1878 de los nombramientos hechos del 9 al 29 de los corrientes por el ciudadano Presidente del Estado, en su calidad de Director Jeneral de Instrucción Pública
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
Otras opciones relacionadas
Autor
9
Lleras, Martín, Inspector General...
6
Berrío, Pedro Justo, Director Gen...
4
Mejía Alvarez, Luis M., Secretari...
4
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-...
2
Anónimo
2
Castrillón, Ramón A., Inspector d...
2
García A., Francisco A., Presiden...
2
Moreno, Abraham, Secretario de Go...
2
Uribe de Restrepo, María Josefa, ...
2
Uribe, Juan M., Secretario de Gob...
.
next >
Título
21
Escuelas Públicas
13
Educación Pública
10
Inspectores
9
Materias de Enseñanza
8
Decretos sobre Instrucción
8
Escuelas Normales
8
Nombramientos
7
Educación Primaria
7
Exámenes
7
Instrucción Pública
.
next >
Fecha de lanzamiento
19
1878
9
1872
8
1879
5
1873
3
1877