Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
50 Años de Violencia y Resistencia en la UdeA
Archivo del Paro 28A
Archivo Vivo- Facultad de Comunicaciones y Filología
Atlas Histórico de la Ciencia Colombiana
Incidencia en Políticas Públicas
Leo
Normatividad en Discapacidad
Patrimonio
Radiología
Repositorio Bullerengue de Urabá
Sentencia T-622 "Río Atrato como Sujeto de Derecho"
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 1-9 de 9.
Anterior
1
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
1878
Informe de 9 de Junio de 1878 del Visitador de los Departamentos de Occidente i Sopetrán correspondiente al mes de Mayo último [sobre la marcha de las escuelas]
Saénz, Juan A., Visitador de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Visitaduría de Instrucción Pública de los Departamentos de Occidente y Sopetran
1878
Resolución de 12 de Enero de 1878 dictada con motivo del acuerdo de la municipalidad de El Peñol de fecha 11 del presente por la cual se solicita la revocación del Decreto número 27 de 4 del mismo
Aldana, Daniel, Presidente, 1877-1878
;
Baraya, José M., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Dirección General de Instrucción Pública
1878
Informe no. 76 de 15 de Enero de 1878 del Inspector de la Enseñanza del Departamento del Centro, [sobre exámenes]
Palacio, Benjamín, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento del Centro
1878
Carta de 11 de Diciembre de 1877 al señor Inspector Jeneral de Instrucción Pública [sobre exámenes]
Castrillón, Ramón A., Inspector de la Enseñanza
;
Castrillón, Ramón A., Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección de la Enseñanza del Departamento del Nordeste
1878
Informe de Febrero de 1878 sobre examenes (conclusión)
Gutiérrez, Belisario, Inspector de la Enseñanza
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección de la Enseñanza del Departamento del Norte
1878
Informe no. 7 de 15 de Febrero de 1878 del Inspector de la Enseñanza del Departamento de Occidente [sobre escuelas]
Ruíz, Sixto, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento de Occidente
1878
Informe no. 113 de 17 de Mayo de 1878 del Visitador de Instrucción Pública de los Departamentos del Norte i Nordeste, correspondiente a Abril último [sobre la marcha de las escuelas]
Villegas R., Juan B., Visitador de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Visitaduría de Instrucción Pública de los Departamentos del Norte y Nordeste
1878
Decreto no. 127 de 2 de Agosto de 1878 por el cual se establece dos escuelas rurales
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Uribe, José M., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Presidencia
1878
Relación de 12 de Agosto de 1878 de los nombramientos hechos del 30 de Julio al 12 de Agosto por el ciudadano Presidente del Estado, en su calidad de Director Jeneral de Instrucción Pública
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Aldana, Daniel, Presidente, 1877-...
1
Baraya, José M., Secretario de Go...
1
Castrillón, Ramón A., Inspector d...
1
Castrillón, Ramón A., Prefecto
1
Gutiérrez, Belisario, Inspector d...
1
Lleras, Martín, Inspector General...
1
Palacio, Benjamín, Prefecto
1
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-...
1
Ruíz, Sixto, Prefecto
1
Saénz, Juan A., Visitador de Inst...
.
next >
Título
4
Antioquia (Estado Soberano, 1863-...
3
Corporaciones Municipales
3
Exámenes
3
Inspectores
3
Instrucción Pública
3
Visitas Escolares
2
Educación Primaria
2
Examinadores
2
Materias de Enseñanza
2
Sueldos, Asignaciones, Etc.
.
next >