Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
50 Años de Violencia y Resistencia en la UdeA
Archivo del Paro 28A
Archivo Vivo- Facultad de Comunicaciones y Filología
Atlas Histórico de la Ciencia Colombiana
Incidencia en Políticas Públicas
Leo
Normatividad en Discapacidad
Patrimonio
Radiología
Repositorio Bullerengue de Urabá
Sentencia T-622 "Río Atrato como Sujeto de Derecho"
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 1-10 de 36.
Anterior
1
2
3
4
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
1877
Decreto no. 1 de 4 de Julio de 1877 sobre instrucción pública primaria
Trujillo, Julián, Jefe Civil y Militar
;
Soto, Juan C., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Jefatura Civil y Militar
1877
Resolución de 27 de Agosto de 1877 por la cual se admite una renuncia
Trujillo, Julián, Presidente, 1877
;
Soto, Juan C., Secretario de Gobierno
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Dirección General de Instrucción Pública
1877
Informe no. 4 de 3 de Octubre de 1877 del Inspector de la Instrucción Publica del Departamento del Nordeste [sobre la marcha de la Instrucción Pública]
Castrillón, Ramón A., Inspector de la Enseñanza
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección de la Enseñanza del Departamento del Nordeste
1873
Acuerdo no. 10 de 14 de Mayo de 1873 creando una escuela de adultos
Botero, Eustaquio, Presidente de la Corporación Municipal
;
Correa G., Jesús, Secretario de la Corporación Municipal
;
Retiro. Corporación Municipal. (Distrito).
1878
Informe no. 439 de 16 de Noviembre de 1877 al Señor Secretario de lo Interior i Relaciones Exteriores [sobre la marcha de la Instrucción Primaria en este Estado](continuación)
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Informe no. 439 de 16 de Noviembre de 1877 al Señor Secretario de lo Interior i Relaciones Exteriores [sobre la marcha de la Instrucción Primaria en este Estado](conclusión)
Lleras, Martín, Inspector General de Instrucción Pública
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Inspección General de Instrucción Pública
1878
Informe no. 76 de 15 de Enero de 1878 del Inspector de la Enseñanza del Departamento del Centro, [sobre exámenes]
Palacio, Benjamín, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento del Centro
1878
Informe no. 7 de 15 de Febrero de 1878 del Inspector de la Enseñanza del Departamento de Occidente [sobre escuelas]
Ruíz, Sixto, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento de Occidente
1878
Informe no. 3 de 10 de Febrero de 1878 sobre la marcha de las escuelas del Departamento del Norte en el mes de Enero de 1878, presentado al señor Inspector Jeneral de Instrucción Publica del Estado por el Inspector del Departamento
Gómez M., Lucio, Prefecto
;
Antioquia (Estado Soberano, 1863-1886). Prefectura del Departamento del Norte
1878
Resolución de 22 de Junio de 1878 sobre destitución de un diretor de escuela de niños
Rengifo, Tomás, Presidente, 1878-1880
;
Rengifo, Tomás, Director General de Instrucción Pública
;
Uribe, Juan M., Secretario de Gobierno
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Castro, Ricardo L., Prefecto Civi...
1
Colunje, Gil, Director General de...
1
Correa G., Jesús, Secretario de l...
1
Escobar C., Juan C., Secretario d...
1
García, Abraham
1
García, Abraham, Secretario de Go...
1
García, Abraham, Secretario de la...
1
Gómez M., Lucio, Prefecto
1
Manrique, Venancio G., Secretario...
1
Mejía Alvarez, Luis M., Secretari...
.
< previous
next >
Título
22
Instrucción Pública
13
Directores de Escuela
9
Escuelas Públicas
8
Inspectores
7
Educación Primaria
7
Materias de Enseñanza
6
Educación de la Juventud
5
Corporaciones Municipales
5
Educación Popular
4
Educación Religiosa
.
next >
Fecha de lanzamiento
10
1878
8
1872
6
1871
6
1873
3
1877
3
1879